首页 > 政务公开 > 信息公开 > 领导之窗 > 县委领导
胡晓海,男,汉族,江西安义人,1966年9月出生,1985年8月参加工作,1987年6月加入中国共产党,研究生学历,现任南昌县委书记。
【简历】
1983.09--1985.07 江西省第一林业学校林业专业学习
1985.07--1985.08 毕业待分配
1985.08--1988.05 安义县青湖乡政府干部、团委书记
1988.05--1990.09 共青团安义县委干部
1990.09--1993.09 共青团安义县委副书记
(其间: 1990.09--1993.07中国青年政治学院行政管理专业大专班学习)
1993.09--1994.11 共青团安义县委副书记、主任科员
1994.11--1996.08 共青团安义县委书记 (1993.08--1995.12中央党校函授学院经济管理专业本科班学习)
1996.08--1997.03 安义县长埠镇党委副书记、镇长
1997.03--1997.10 安义县政府县长助理、县政府党组成员
1997.10--1999.06 新建县委常委、组织部长
1999.06--2002.12 南昌市直属机关工委委员(副县级)
2002.12--2006.06 南昌市西湖区委常委、副区长
2006.06--2008.12 南昌市青山湖区委常委、副区长
2008.12--2010.01 南昌市政府副秘书长、市政府办公厅党组成员、市政府服务中心管委会主任、党组副书记
2010.01--2011.06 南昌市政府副秘书长、市政府服务中心党组书记
2011.06--2012.03 南昌市政府副秘书长、市政府办公厅主任
2012.03--2012.12 南昌市政府副秘书长、市政府办公厅主任兼市政府应急管理办公室主任
2012.12--2013.01 南昌市青云谱区委副书记、代区长
2013.01--2014.05 南昌市青云谱区委副书记、区长
2014.05--2016.07 南昌市青云谱区委书记(2012.09--2014.12江西省委党校公共管理学专业研究生班学习)
2016.07-- 南昌县委书记
陈翔,男,汉族,江西樟树人,1969年11月出生,1992年8月参加工作,1997年1月加入中国共产党,大学学历,现任南昌县委副书记、365娱乐场体育投注县长、县政府党组书记。
【简历】
1988.09--1992.07 江西财经学院工业经济系工业经济专业学习
1992.07--1992.08 毕业待分配
1992.08--1998.03 南昌市经贸委办公室干部
(其间:1996.01--1998.03下派进贤县架桥镇汗城村扶贫)
1998.03--2000.12 南昌市经贸委财政金融科科员
2000.12--2002.11 南昌市经贸委财政金融科副科长
(其间:2001.10--2002.01 南昌市委党校第21期青干班学习)
2002.11--2006.06 南昌市经贸委招商处处长
2006.06--2006.12 新建县人民政府党组成员、市委提名副县长
2006.12--2011.07 新建县人民政府副县长、党组成员
(其间:2008.12--2011.07长堎工业园区管委会书记)
2011.07—2014.09 南昌市青云谱区委常委、组织部长
2014.09--2014.11 南昌县委常委、市委提名副县长
2014.11--2016.07 南昌县委常委、县政府副县长、党组成员、县行政干部学校第一校长
2016.07--2016.08 南昌县委副书记、市委提名365娱乐场体育投注县长
2016.08—2016.10 南昌县委副书记、365娱乐场体育投注代县长、县政府党组书记
2016.10-- 南昌县委副书记、365娱乐场体育投注县长、县政府党组书记
谭伯乐,男,汉族,江西进贤人,1970年8月出生,1990年8月参加工作,1991年10月加入中国共产党,大学学历,现任南昌县委副书记、县委党校第一校长。
【简历】
1988.09--1990.08 南昌职业技术师范学院历史专业学习
1990.08--1992.06 进贤县罗溪乡政府干部
1992.06--1995.11 南昌市纪委办事员、科员
1995.11--2002.12 南昌市纪委(监察局)副科级纪检监察员
(其间:1996.08--1998.12中央党校函授学院政法专业本科班学习)
2002.12--2007.07 南昌市纪委(监察局)纪检监察一室副主任
(其间:2007.03--2007.06南昌市委党校第32期青干班学习)
2007.07--2011.07 南昌市纪委、监察局纪检监察三室主任
(其间:2008.11--2009.01南昌市委党校秋季县干班学习)
2011.07--2014.04 南昌市青山湖区委常委、纪委书记
(其间:2013.09--2013.11南昌市委党校县干班学习)
2014.04--2016.07 南昌县委常委、纪委书记
2016.07--2016.08 南昌县委副书记
2016.08-- 南昌县委副书记、县委党校第一校长
涂莉华,女,汉族,江西南昌县人,1970年1月出生,1987年8月参加工作,1991年10月加入中国共产党,研究生学历,现任南昌县委常委、统战部部长。
【简历】
1984.09--1987.08 南昌师范普师专业学习
1987.08--1989.10 南昌县武阳中心小学教师
1989.10--1995.09 南昌县纪委干部
(其间:1990.01--1993.09南昌大学自学考试汉语言文学专业大专班学习)
1995.09--2001.12 共青团南昌县委副书记
(1993.09--1999.09南昌大学自学考试汉语言文学专业本科班学习)
2001.12--2002.09 南昌县富山乡党委副书记
2002.09--2003.04 南昌县对外合作局副局长、党组成员(主持工作)
2003.04--2003.12 南昌县对外合作局局长、党组书记
2003.12--2006.03 南昌县对外合作局局长、党组书记,南昌市小蓝工业园党委副书记、管委会副主任
2006.03--2006.06 南昌县对外合作局局长、党组书记,南昌市小蓝工业园党工委副书记、管委会副主任
2006.06--2006.12 南昌县对外合作局局长、党组书记,南昌市小蓝经济开发区党工委副书记、管委会副主任,县人民政府党组成员、市委提名副县长
2006.12--2008.07 365娱乐场体育投注副县长、党组成员,对外合作局局长、党组书记,南昌市小蓝经济开发区党委副书记
(2005.08--2007.12江西省委党校产业经济学专业研究生班学习)
2008.07--2011.07 365娱乐场体育投注副县长、党组成员,南昌市小蓝经济开发区党工委副书记
2011.07--2011.09 南昌县委常委、南昌市小蓝经济开发区党工委副书记
2011.09--2015.05 南昌县委常委
2015.05-- 南昌县委常委、统战部部长
陈建华,男,汉族,江西南昌县人,1963年6月出生,1980年12月参加工作,1982年7月加入中国共产党,大学学历,现任南昌县委常委、政法委书记。
【简历】
1980.12--1983.04 江西省公安厅武装民警直属大队战士、副班长、班长
1983.04--1983.12 武警江西省总队教导大队学员
1983.12--1984.08 武警江西省总队一支队轮训队副排职司务长
1984.08--1985.09 武警技术学院后勤指挥专业学员
1985.09--1986.07 武警专科学校后勤指挥专业学员
1986.07--1986.11 武警专科学校后勤指挥专业毕业学员
1986.11--1987.11 武警南昌指挥学校校务处正排职参谋
1987.11--1989.04 武警南昌指挥学校校务处副连职参谋
1989.04--1990.12 武警江西省总队司令部内卫处副连职参谋
1990.12--1993.12 武警江西省总队司令部内卫处、警备处正连职参谋
1993.12--1996.05 武警江西省总队司令部警备处、作战勤务处副营职参谋
1996.05--1999.06 武警江西省总队司令部作战勤务处副处长(正营职)
(1995.08--1997.12中央党校函授学院政法专业本科班学习)
1999.06--2003.12 武警江西省总队司令部作战勤务处副处长(副团职)
(1998.09--2001.07解放军西安政治学院法律专业本科班学习)
2003.12--2004.12 武警江西省总队司令部直属工作处处长
(2002.04--2004.02苏州大学行政管理专业研究生课程进修班学习)
2004.12--2007.01 武警江西省总队司令部作战勤务处处长
2007.01--2008.12 武警九江市支队支队长
2008.12--2010.12 武警江西省总队后勤部副部长
2010.12--2011.07 南昌市综治办副主任
2011.07--2011.08 进贤县委常委
2011.08--2016.07 进贤县委常委、政法委书记
2016.07--2016.09 南昌县委常委
2016.09--南昌县常委、政法委书记
吴华,男,汉族,江西安义人,1971年9月出生,1990年8月参加工作,1993年12月加入中国共产党,研究生学历,现任南昌县委常委、纪委书记。
【简历】
1987.09--1990.07 南昌师范学校普师班学习
1990.07--1990.08 毕业待分配
1990.08--1996.11 安义县东阳中学教师
1996.11--2003.08 安义县委办秘书、副科级秘书、副主任
(1996.07--1999.09江西省“三沟通”高师培训政教专业本科班学习)
2003.08--2004.01 安义县委办副主任、县史志办主任
2004.01--2016.07 南昌市纪委办公厅副主任、调宣室主任、宣传部部长
(其间: 2004.08--2006.12 江西省委党校党建专业研究生班学习)
2016.07-- 南昌县委常委、纪委书记
汪众华,男,汉族,江西都昌人,1979年11月出生,2003年6月参加工作,2003年11月加入中国共产党,研究生学历,现任南昌县委常委、宣传部部长。
【简历】
1997.09--2001.07 江西财经大学工商管理学院人力资源管理专业学习
2001.07--2003.06 南昌理工学院(原江西航天科技职业学院)代课教师
2003.06--2003.10 南昌理工学院教师
2003.10--2004.10 南昌市委督查信息室干部
2004.10--2005.11 南昌市委督查信息室科员
2005.11--2008.05 南昌市委办公厅信息处副处长
2008.05--2011.12 南昌市委办公厅综合一处副处长
(2007.09--2009.12江西省委党校区域经济学专业研究生班学习)
2011.12--2014.11 南昌市信访局副局长、党组成员
2014.11--2015.07 南昌市委信访局(市政府信访局)副局长、党组成员
(2014.04--2015.03“四个一线”挂职锻炼,任江西柴米油盐餐饮有限公司副总裁)
2015.07--2015.09 南昌县委常委
2015.09--2016.09 南昌县委常委、农工部部长
2016.09--南昌县委常委、宣传部部长
陈奇勇,男,汉族,江西崇仁人,1965年4月出生,1983年8月参加工作,1985年7月加入中国共产党,研究生学历,现任南昌县委常委、组织部部长。
【简历】
1979.09--1983.08 江西农业大学农机系农业机械化专业学习
1983.08--1984.08 南京陆军学院七队正排职学员
1984.08--1985.07 第31集团军271团高机连排长
1985.07--1993.08 第31集团军271团高机连副政治指导员兼2排排长
1993.09--1994.09 第31集团军271团政治处正连职组织干事
(1991.09--1994.01 解放军国防大学研究生院中共党史专业学习)
1994.09--1996.10 军事科学院军史部副营职助研员
1996.10--1999.09 军事科学院军史部正营职助研员、陆军少校
1999.09--2000.03 军事科学院军史部副团职研究员、陆军中校
2000.03--2000.08 转业待分配、军事科学院预备役军官中校军衔
2000.08--2003.02 南昌市委组织部调研科副科长(正科级)
2003.02--2008.12 南昌市委组织部党教处副处长、电教中心主任(正科级)
(其间:2005.09--2005.12 南昌市委党校青干班学习)
2008.12--2012.02 南昌市委组织部党教处处长
2012.02--2012.10 南昌市委人才办副主任、市委组织部人才工作处处长
2012.10--2014.04 南昌市委人才工作领导小组办公室主任(副县级)
(其间:2013.09--2013.11南昌市委党校2013年秋季县干班学习)
2014.04-- 南昌县委常委、组织部长
张东林,男,汉族,江西宁都人,1968年10月出生,1990年8月参加工作,1994年11月加入中国共产党,研究生学历,现任南昌县委常委、县政府副县长、党组成员。
【简历】
1986.09--1990.07 赣南师范学院中文系汉语言文学专业学习
1990.07--1990.08 毕业待分配
1990.08--1994.04 原江西第二劳改支队语文教员
1994.04--2002.03 南昌县招商局(后合并为外经贸委)干部
(其间: 1998.09--2000.12江西省委党校经济管理专业研究生班学习;
2000.10--2002.03借调到365娱乐场体育投注办公室工作)
2002.03--2004.11 365娱乐场体育投注办公室副主任
2004.11--2005.10 365娱乐场体育投注办公室副主任(正科级)
2005.10--2007.06 南昌县向塘镇党委副书记、镇人民政府镇长,向塘开发区管理委员会第一副主任
2007.06--2008.05 南昌县东新乡党委书记
2008.05--2011.07 南昌县东新乡党委书记、南昌象湖新城党工委书记
2011.07--2011.10 南昌市青山湖区政府副区长、党组成员
2011.10--2014.12 南昌市青山湖区政府副区长、党组成员、区委政法委副书记(兼)
(其间: 2012.03--2012.05南昌市委党校县干班学习)
2014.12--2015.02 南昌市东湖区委常委、区政府副区长提名人选、党组成员
2015.02--2016.07 南昌市东湖区委常委、区政府副区长、党组成员
2016.07--2016.08 南昌县委常委、市委提名县政府副县长
2016.08—2016.10 南昌县委常委、市委提名县政府副县长、党组成员
2016.10-- 南昌县委常委、365娱乐场体育投注副县长、党组成员
陶亿国,男,汉族,江西南昌县人,1973年8月出生,1996年12月参加工作,1995年6月加入中国共产党,工商管理硕士,现任南昌县委常委,蒋巷镇党委书记。
【简历】
1992.09--1996.07 江西农业大学畜牧兽医专业学习
1996.07--1996.12 毕业待分配
1996.12--1998.03 南昌县畜牧水产局蒋巷畜牧兽医站干部
1998.03--1999.05 南昌县畜牧水产局干部
(其间:1998.11--1999.04借调市委办公厅工作)
1999.05--2002.03 南昌县委办公室干部
2002.03--2004.04 南昌县委办公室副科级秘书
2004.04--2007.06 南昌县委办公室副主任
2007.06--2008.06 南昌县商业局党委书记、局长
2008.06--2008.07 南昌县东新乡党委副书记、乡长
2008.07--2010.10 南昌县东新乡党委副书记、乡长,象湖新城党工委副书记、管委会主任
2010.10--2011.05 南昌县东新乡党委副书记、乡长,昌南新城党工委副书记、管委会主任
2011.05--2015.07 南昌县政府党组成员、办公室主任
(其间:2012.09--2014.07 江西财经大学工商管理专业学习并获硕士学位
2014.04--2014.07 市委党校第44期青干班学习)
2015.07--2015.08 南昌市委提名南昌县政府副县长,南昌县政府党组成员、办公室主任
2015.08--2016.06 南昌县政府党组成员、副县长、办公室主任
2016.06--2016.07 南昌县政府党组成员、副县长、蒋巷镇党委书记
2016.07-- 南昌县委常委、蒋巷镇党委书记
陈伟峰,男,汉族,江西南昌县人,1969年6月出生,1991年11月参加工作,1993年6月加入中国共产党,研究生学历,现任南昌县委常委、向塘镇党委书记。
【简历】
1989.09--1991.07 江西省农垦学校农学专业学习
1991.07--1991.11 毕业待分配
1991.11--1995.10 南昌县麻丘乡干部
(其间: 1993.09--1995.07江西行政干部学院秘书专业大专班学习)
1995.10--1996.01 南昌县新联乡乡长助理
1996.01--1999.02 南昌县新联乡综治副乡长
(其间: 1996.09--1998.07江西行政管理学院国民教育行政管理专业本科班学习
1996.09--1998.12中央党校函授学院政法专业本科班学习)
1999.02--2001.12 南昌县新联乡党委综治副书记
2001.12--2003.12 南昌县蒋巷镇党委副书记
(2000.09--2002.07江西省委党校经济管理专业研究生班学习)
2003.12--2006.03 南昌市小蓝工业园党委委员、管委会副主任(正科级)
2006.03--2006.07 南昌市小蓝工业园党工委副书记、管委会常务副主任
2006.07--2012.12 南昌县莲塘镇党委书记
(其间: 2011.09--2011.12南昌市委党校第39期青干班学习)
2012.12--2014.09 南昌县发改委主任、党组副书记
2014.09--2014.12 南昌市向塘开发区管委会主任
2014.12--2016.07 南昌市向塘开发区管委会主任,南昌县向塘镇党委书记
2016.07-- 南昌县委常委、向塘镇党委书记
胡洪武,男,汉族,江西进贤人,1973年10月出生,1992年12月参加工作,1994年6月加入中国共产党,大学学历,现任南昌县委常委、县人民武装部政治委员。